Fraktion Bündnis90/Die Grünen |
Fraktion des Bündnis 90/Die Grünen | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | | 14.01.2017 | bis 14.01.2017 |
Hauptausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 02.02.2017 | bis 02.02.2017 |
Haushaltsausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Plenum | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Werksenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Sozialausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.01.2015 | von 09.05.2014 bis 30.01.2015 |
Jugendhilfeausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 02.02.2017 | von 09.05.2014 bis 02.02.2017 |
Jugendrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Vertreter | Vertreter | 09.05.2014 | 02.02.2017 | von 09.05.2014 bis 02.02.2017 |
Liegenschaftssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 06.03.2015 | von 09.05.2014 bis 06.03.2015 |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.01.2015 | 02.02.2017 | von 31.01.2015 bis 02.02.2017 |
Fraktion des Bündnis 90/Die Grünen | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 15.01.2017 | | von 15.01.2017 |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 03.02.2017 | | von 03.02.2017 |
Hauptausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 03.02.2017 | | von 03.02.2017 |
Jugendhilfeausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.02.2017 | | von 03.02.2017 |
Jugendrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Mitglied | Mitglied | 03.02.2017 | | von 03.02.2017 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Landshuter Verkehrsverbund" | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Vertreter | Vertreter | 03.02.2018 | | von 03.02.2018 |
Integrationsbeirat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 23.03.2018 | | von 23.03.2018 |
Rechnungsprüfungsausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 18.05.2018 | | von 18.05.2018 |