Fraktion FDP |
Ältestenrat | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Ausschuss zur Beratung des Ortsrechts | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Feriensenat | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 23.09.2010 | von 01.05.2008 bis 23.09.2010 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Fraktion der FDP | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Haushaltsausschuss | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Liegenschaftssenat | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Plenum | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Senat für Messen, Märkte und Dulten | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Sozialausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Umlegungsausschuss | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Umweltsenat | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Berufliche Schulen Landshut" | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Sparkasse Landshut" | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 16.12.2010 | von 01.05.2008 bis 16.12.2010 |
Aufsichtsrat LEG GmbH + Co. KG | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.09.2010 | 16.12.2010 | von 24.09.2010 bis 16.12.2010 |
Feriensenat | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 16.12.2010 | von 24.09.2010 bis 16.12.2010 |
Sportsenat | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 16.12.2010 | von 24.09.2010 bis 16.12.2010 |
Werksenat | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 16.12.2010 | von 24.09.2010 bis 16.12.2010 |