Fraktion CSU |
Plenum | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ältestenrat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | 26.05.2023 | von 08.05.2020 bis 26.05.2023 |
Aufsichtsrat Messe- u. Veranstaltungs GmbH & Co. KG, Landshut | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Bausenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Bildungs- und Kultursenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Feriensenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Hauptausschuss | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Haushaltsausschuss | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Senat für Messen, Märkte und Dulten | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Sozialausschuss | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Sportsenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | 15.12.2023 | von 08.05.2020 bis 15.12.2023 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Berufliche Schulen Landshut" | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Landshuter Verkehrsverbund" | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verwaltungsrat Klinikum Landshut KU | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verwaltungssenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | 26.05.2023 | von 08.05.2020 bis 26.05.2023 |
Werksenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Regionalausschuss | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 14.01.2021 | | von 14.01.2021 |
Arbeitsgruppe STEP 2040 | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 14.09.2022 | | von 14.09.2022 |
Verwaltungssenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 27.05.2023 | | von 27.05.2023 |
Sportsenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.12.2023 | | von 16.12.2023 |
Verwaltungsbeirat Sport | CSU | CSU Verwaltungsbeirat | Verwaltungsbeirat | 16.12.2023 | | von 16.12.2023 |
Fraktion CSU |
Ältestenrat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 04.07.2013 | von 01.05.2008 bis 04.07.2013 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Hauptausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.01.2015 | von 01.05.2008 bis 30.01.2015 |
Jugendrat | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Plenum | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 19.07.2012 | von 01.05.2008 bis 19.07.2012 |
Sportsenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Umweltsenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Müllverwertung Schwandorf" (ZMS) | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Zweckverband "Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung" | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Bildungs- und Kultursenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2020 | von 19.06.2009 bis 30.04.2020 |
Senat für Messen, Märkte und Dulten | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2020 | von 19.06.2009 bis 30.04.2020 |
Werksenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2014 | von 19.06.2009 bis 30.04.2014 |
Personalsenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 23.10.2009 | 30.04.2014 | von 23.10.2009 bis 30.04.2014 |
Haushaltsausschuss | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 20.07.2012 | 30.04.2020 | von 20.07.2012 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | 20.07.2012 | 30.04.2014 | von 20.07.2012 bis 30.04.2014 |
Ältestenrat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 30.04.2014 | von 05.07.2013 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsrat Messe- u. Veranstaltungs GmbH & Co. KG, Landshut | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Sozialausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 30.04.2014 | von 05.07.2013 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsrat Messe- u. Veranstaltungs GmbH & Co. KG, Landshut | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Feriensenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellv. Ausschussvorsitzende/r | 09.05.2014 | 28.02.2019 | von 09.05.2014 bis 28.02.2019 |
Werksenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Landshuter Verkehrsverbund" | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 03.02.2018 | 30.04.2020 | von 03.02.2018 bis 30.04.2020 |
Bausenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 23.02.2018 | 30.04.2020 | von 23.02.2018 bis 30.04.2020 |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 23.02.2018 | 30.04.2020 | von 23.02.2018 bis 30.04.2020 |
Sozialausschuss | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 23.02.2018 | 30.04.2020 | von 23.02.2018 bis 30.04.2020 |
Umweltsenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 23.02.2018 | 30.04.2020 | von 23.02.2018 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 01.03.2019 | 30.04.2020 | von 01.03.2019 bis 30.04.2020 |
Aufsichtsrat Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 |