Fraktion SPD |
Zweckverband "Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung" | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Werksenat | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Verwaltungsbeirat Menschen mit Behinderung | SPD | SPD Verwaltungsbeirat | Verwaltungsbeirat | 19.06.2009 | 04.07.2013 | von 19.06.2009 bis 04.07.2013 |
Verkehrssenat | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Umweltsenat | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.07.2009 | 30.04.2014 | von 23.07.2009 bis 30.04.2014 |
Plenum | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Liegenschaftssenat | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Integrationsbeirat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Hauptausschuss | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Fraktion der SPD | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 23.07.2009 | 30.04.2014 | von 23.07.2009 bis 30.04.2014 |
Bildungs- und Kultursenat | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Aufsichtsrat LEG GmbH + Co. KG | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Ältestenrat | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 23.10.2010 | 30.04.2014 | von 23.10.2010 bis 30.04.2014 |