Ausschussgemeinschaft |
Ältestenrat | AG | AG stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Ausschuss zur Beratung des Ortsrechts | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 05.07.2013 | von 24.09.2010 bis 05.07.2013 |
Ausschussgemeinschaft | AG | AG Mitglied | Mitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Bausenat | AG | AG stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Bildungs- und Kultursenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Feriensenat | AG | AG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Hauptausschuss | AG | AG stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Haushaltsausschuss | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Integrationsbeirat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Jugendhilfeausschuss | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 04.07.2013 | von 24.09.2010 bis 04.07.2013 |
Liegenschaftssenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Personalsenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Plenum | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Senat für Messen, Märkte und Dulten | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Sozialausschuss | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Sportsenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Umweltsenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Berufliche Schulen Landshut" | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Vertreter | Vertreter | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Müllverwertung Schwandorf" (ZMS) | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Vertreter | Vertreter | 24.09.2010 | | von 24.09.2010 |
Verkehrssenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 03.03.2011 | von 24.09.2010 bis 03.03.2011 |
Verkehrssenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.03.2011 | 04.07.2013 | von 04.03.2011 bis 04.07.2013 |
Jugendhilfeausschuss | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | | von 05.07.2013 |
Verkehrssenat | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | | von 05.07.2013 |
Verwaltungsrat Klinikum Landshut KU | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.07.2013 | | von 05.07.2013 |