Vorsitzender |
Alexander Putz (CSU) | CSU | CSU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 01.01.2017 | 30.04.2020 | von 01.01.2017 bis 30.04.2020 |
Oberbürgermeister Hans Rampf | CSU | CSU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 01.05.2008 | 31.12.2016 | von 01.05.2008 bis 31.12.2016 |
Fraktion CSU |
Wilhelm Hess | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 30.04.2020 | von 05.07.2013 bis 30.04.2020 |
Prof. Dr. Thomas Küffner (CSU) | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 04.07.2013 | von 01.05.2008 bis 04.07.2013 |
Helmut Radlmeier (CSU) | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2014 | von 19.06.2009 bis 30.04.2014 |
Rudolf Schnur (CSU) | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Ludwig Zellner (CSU) | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Jacob Entholzner | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 25.10.2012 | von 01.05.2008 bis 25.10.2012 |
Helge Teuscher | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2014 | von 19.06.2009 bis 30.04.2014 |
Ludwig Zellner (CSU) | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Fraktion Bündnis90/Die Grünen |
Sigrid Hagl (B90/D.Grünen) | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.10.2009 | 30.04.2020 | von 23.10.2009 bis 30.04.2020 |
Dr. Jürgen Pätzold | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Susanne Fischer | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
2. Bgm. Dr. Thomas Keyßner | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 23.10.2009 | 30.04.2014 | von 23.10.2009 bis 30.04.2014 |
Fraktion SPD |
Robert Gewies | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.01.2016 | 30.04.2020 | von 23.01.2016 bis 30.04.2020 |
Klaus Pauli (FW) | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 22.01.2016 | von 01.05.2008 bis 22.01.2016 |
Robert Gewies | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 22.01.2016 | von 09.05.2014 bis 22.01.2016 |
Ute Kubatschka | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Fraktion FW |
Ludwig Graf (FW) | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 24.11.2011 | von 01.05.2008 bis 24.11.2011 |
Ludwig Graf (FW) | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.11.2011 | 30.04.2020 | von 25.11.2011 bis 30.04.2020 |
Ludwig Graf (FW) | FW | FW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | 01.10.2021 | von 08.05.2020 bis 01.10.2021 |
Robert Mader (FW) | FW | FW stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 26.02.2016 | von 09.05.2014 bis 26.02.2016 |
Kirstin Sauter | FW | FW stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 25.11.2011 | 30.04.2014 | von 25.11.2011 bis 30.04.2014 |
Erwin Schneck (FW) | FW | FW stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 24.11.2011 | von 01.05.2008 bis 24.11.2011 |
Fraktion FDP |
Robert Neuhauser | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 23.09.2010 | von 19.06.2009 bis 23.09.2010 |
Prof. Dr. Christoph Zeitler | fraktionslos | fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 23.09.2010 | von 19.06.2009 bis 23.09.2010 |
Prof. Dr. Christoph Zeitler | fraktionslos | fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 16.12.2010 | von 24.09.2010 bis 16.12.2010 |
Prof. Dr. Christoph Zeitler | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.12.2010 | 04.07.2013 | von 17.12.2010 bis 04.07.2013 |
Claudia Heinzel | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 16.12.2010 | von 24.09.2010 bis 16.12.2010 |
Norbert Hoffmann | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 17.12.2010 | 04.07.2013 | von 17.12.2010 bis 04.07.2013 |
Fraktion der JL-BFL |
Dr. Thomas Haslinger | JL | JL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Fraktion BFL |
Margit Napf | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2014 | von 19.06.2009 bis 30.04.2014 |
Bernd Friedrich (CSU) | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2014 | von 19.06.2009 bis 30.04.2014 |
Fraktion der Landshuter Mitte |
Prof. Dr. Thomas Küffner (CSU) | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2020 | von 27.09.2013 bis 30.04.2020 |
Fraktion ÖDP |
Christine Ackermann | ÖDP | ÖDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 23.09.2010 | von 19.06.2009 bis 23.09.2010 |
Ausschussgemeinschaft |
Norbert Hoffmann | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Fraktion ÖDP |
Elke März-Granda | ÖDP | ÖDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 23.09.2010 | von 19.06.2009 bis 23.09.2010 |
Ausschussgemeinschaft |
Elke März-Granda (ÖDP) | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 30.04.2014 | von 24.09.2010 bis 30.04.2014 |
Robert Neuhauser (BP) | Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 24.09.2010 | 30.04.2014 | von 24.09.2010 bis 30.04.2014 |
fraktionslos |
Klaus Pauli (FW) | FW | FW stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 27.02.2016 | 21.07.2016 | von 27.02.2016 bis 21.07.2016 |