Fraktion Bündnis90/Die Grünen |
Zweckverband "Landestheater Niederbayern" | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Mitglied | Mitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Werksenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.10.2009 | 30.04.2020 | von 23.10.2009 bis 30.04.2020 |
Werksenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verwaltungssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 23.10.2009 | 03.03.2011 | von 23.10.2009 bis 03.03.2011 |
Verwaltungssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 04.03.2011 | 30.04.2014 | von 04.03.2011 bis 30.04.2014 |
Verwaltungssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verwaltungsbeirat Stadtwerke | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Verwaltungsbeirat | Verwaltungsbeirat | 04.03.2011 | 04.07.2013 | von 04.03.2011 bis 04.07.2013 |
Verwaltungsbeirat Jugend | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Verwaltungsbeirat | Verwaltungsbeirat | 05.07.2013 | 30.04.2014 | von 05.07.2013 bis 30.04.2014 |
Verkehrssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 03.03.2011 | von 01.05.2008 bis 03.03.2011 |
Verkehrssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 04.03.2011 | 04.07.2013 | von 04.03.2011 bis 04.07.2013 |
Verkehrssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Landshuter Verkehrsverbund" | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Vertreter | Vertreter | 03.02.2018 | 30.04.2020 | von 03.02.2018 bis 30.04.2020 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Landshuter Verkehrsverbund" | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Vertreter | Vertreter | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Berufliche Schulen Landshut" | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Berufliche Schulen Landshut" | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Mitglied | Mitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Umweltsenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 23.09.2010 | von 19.06.2009 bis 23.09.2010 |
Umweltsenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Umweltsenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Sozialausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 03.03.2011 | von 19.06.2009 bis 03.03.2011 |
Sozialausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.03.2011 | 30.04.2020 | von 04.03.2011 bis 30.04.2020 |
Sozialausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 18.05.2018 | 30.04.2020 | von 18.05.2018 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Plenum | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 |
Personalsenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 23.09.2010 | von 19.06.2009 bis 23.09.2010 |
Personalsenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Liegenschaftssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Liegenschaftssenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 06.03.2015 | von 09.05.2014 bis 06.03.2015 |
Jugendrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Jugendrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Vertreter | Vertreter | 09.05.2014 | 02.02.2017 | von 09.05.2014 bis 02.02.2017 |
Jugendrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Mitglied | Mitglied | 03.02.2017 | 30.04.2020 | von 03.02.2017 bis 30.04.2020 |
Jugendhilfeausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Jugendhilfeausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 02.02.2017 | von 09.05.2014 bis 02.02.2017 |
Jugendhilfeausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.02.2017 | 30.04.2020 | von 03.02.2017 bis 30.04.2020 |
Jugendhilfeausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Integrationsbeirat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 |
Integrationsbeirat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 23.03.2018 | 30.04.2020 | von 23.03.2018 bis 30.04.2020 |
Haushaltsausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
Haushaltsausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Hauptausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 02.02.2017 | von 01.05.2008 bis 02.02.2017 |
Hauptausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 03.02.2017 | 30.04.2020 | von 03.02.2017 bis 30.04.2020 |
Hauptausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Fraktion des Bündnis 90/Die Grünen | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.05.2008 | 14.01.2017 | von 01.05.2008 bis 14.01.2017 |
Fraktion des Bündnis 90/Die Grünen | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 15.01.2017 | | von 15.01.2017 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Feriensenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2014 | von 19.06.2009 bis 30.04.2014 |
Bildungs- und Kultursenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 26.03.2010 | 30.04.2014 | von 26.03.2010 bis 30.04.2014 |
Bildungs- und Kultursenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Bausenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 04.03.2011 | 04.07.2013 | von 04.03.2011 bis 04.07.2013 |
Bausenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.07.2013 | 26.09.2013 | von 05.07.2013 bis 26.09.2013 |
Bausenat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2014 | von 27.09.2013 bis 30.04.2014 |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 30.04.2014 | von 19.06.2009 bis 30.04.2014 |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.01.2015 | von 09.05.2014 bis 30.01.2015 |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.01.2015 | 02.02.2017 | von 31.01.2015 bis 02.02.2017 |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 03.02.2017 | 30.04.2020 | von 03.02.2017 bis 30.04.2020 |
Ältestenrat | B 90/D. Grünen | B 90/D. Grünen 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |