Fraktion CSU |
Plenum | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Feriensenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.05.2020 | 07.05.2023 | von 08.05.2020 bis 07.05.2023 |
Haushaltsausschuss | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Liegenschaftssenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Sparkasse Landshut" | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verkehrssenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Verwaltungssenat | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Werksenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
Regionalausschuss | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 14.01.2021 | | von 14.01.2021 |
Arbeitsgruppe STEP 2040 | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.09.2022 | | von 14.09.2022 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.05.2023 | | von 08.05.2023 |
Ältestenrat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.05.2023 | | von 27.05.2023 |
Hauptausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.05.2023 | | von 27.05.2023 |
Fraktion CSU |
Bildungs- und Kultursenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 04.07.2013 | von 01.05.2008 bis 04.07.2013 |
Fraktion der CSU | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2008 | 19.04.2013 | von 01.05.2008 bis 19.04.2013 |
Plenum | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 19.04.2013 | von 01.05.2008 bis 19.04.2013 |
Verwaltungsrat Klinikum Landshut KU | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2008 | 04.07.2013 | von 01.05.2008 bis 04.07.2013 |
Verwaltungssenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 04.07.2013 | von 01.05.2008 bis 04.07.2013 |
Werksenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2008 | 04.07.2013 | von 01.05.2008 bis 04.07.2013 |
Ausschuss zur Beratung des Ortsrechts | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 04.07.2013 | von 19.06.2009 bis 04.07.2013 |
Feriensenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 04.07.2013 | von 19.06.2009 bis 04.07.2013 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 04.07.2013 | von 19.06.2009 bis 04.07.2013 |
Haushaltsausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 04.07.2013 | von 19.06.2009 bis 04.07.2013 |
Jugendhilfeausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 04.07.2013 | von 19.06.2009 bis 04.07.2013 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2009 | 19.07.2012 | von 19.06.2009 bis 19.07.2012 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 20.07.2012 | 04.07.2013 | von 20.07.2012 bis 04.07.2013 |
Aufsichtsrat Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 |
Fraktion der Landshuter Mitte |
Ausschuss zur Beratung des Ortsrechts | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 05.07.2013 | von 27.09.2013 bis 05.07.2013 |
Feriensenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2014 | von 27.09.2013 bis 30.04.2014 |
Finanz- und Wirtschaftsausschuss | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2020 | von 27.09.2013 bis 30.04.2020 |
Fraktion der Landshuter Mitte | CSU | CSU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2020 | von 27.09.2013 bis 30.04.2020 |
Haushaltsausschuss | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 22.07.2016 | von 27.09.2013 bis 22.07.2016 |
Liegenschaftssenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2014 | von 27.09.2013 bis 30.04.2014 |
Personalsenat | CSU | CSU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2014 | von 27.09.2013 bis 30.04.2014 |
Plenum | lm | lm Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2020 | von 27.09.2013 bis 30.04.2020 |
Verwaltungssenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2014 | von 27.09.2013 bis 30.04.2014 |
Werksenat | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.09.2013 | 30.04.2020 | von 27.09.2013 bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Sparkasse Landshut" | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 09.05.2014 | 30.04.2020 | von 09.05.2014 bis 30.04.2020 |
Verwaltungssenat | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 22.07.2016 | 30.04.2020 | von 22.07.2016 bis 30.04.2020 |
Verbandsversammlung Zweckverband "Landshuter Verkehrsverbund" | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 03.02.2018 | 30.04.2020 | von 03.02.2018 bis 30.04.2020 |
Ausschussgemeinschaft |
Hauptausschuss | CSU | CSU 1. stellv. Ausschussmitglied | 1. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | 26.05.2023 | von 08.05.2020 bis 26.05.2023 |
Sozialausschuss | CSU | CSU 2. stellv. Ausschussmitglied | 2. stellv. Ausschussmitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 |
fraktionslos |
Plenum | CSU | CSU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.04.2013 | 26.09.2013 | von 20.04.2013 bis 26.09.2013 |